Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
FC Ruh Brest takımında orta saha mevkinde forma giyen Vladislav Vasiliev, 10.04.1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 72 kilo olan Vladislav Vasiliev, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 16 maça çıkan Vladislav Vasiliev, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Vladislav Vasiliev, bu sezon 1 asist ve 8 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Kazakistan Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2020 | FC Ruh Brest 1:1 Isloch | 1 | 1 | - | - | - | ||
18.10.2020 | FC Dinamo Brest 5:2 FC Ruh Brest | 1 | 1 | - | - | - | ||
18.09.2020 | FC Smolevichi 0:6 FC Ruh Brest | 1 | 2 | - | - | - | ||
08.08.2020 | FC Ruh Brest 3:3 Torpedo Belaz Zhodino | 1 | 1 | - | - | - | ||
18.07.2020 | FC Ruh Brest 0:3 Bate Borisov | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.07.2020 | Energetik BGU Minsk 1:8 FC Ruh Brest | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
05.07.2020 | FC Ruh Brest 1:0 Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.06.2020 | FC Ruh Brest 3:0 Belshina | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
21.06.2020 | Shakhter Soligorsk 1:1 FC Ruh Brest | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
14.06.2020 | FC Ruh Brest 0:1 FC Vitebsk | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
06.06.2020 | Isloch 1:1 FC Ruh Brest | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.05.2020 | FC Ruh Brest 1:1 FC Gorodeya | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.04.2020 | Torpedo Belaz Zhodino 0:0 FC Ruh Brest | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
18.04.2020 | FC Ruh Brest 1:0 FC Minsk | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
13.04.2020 | Slavia Mozyr 0:0 FC Ruh Brest | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
04.04.2020 | Bate Borisov 1:0 FC Ruh Brest | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
27.03.2020 | FC Ruh Brest 0:1 Energetik BGU Minsk | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
05.03.2021 - Şimdi | Energetik BGU Minsk | -- |
26.02.2020 - 31.12.2020 | FC Ruh Brest | -- |
17.06.2019 - Şimdi | FC Dinamo Brest | -- |
17.06.2019 - 04.03.2021 | FC Dinamo Brest | -- |
01.01.2018 - Şimdi | Energetik BGU Minsk | -- |
01.01.2018 - 16.06.2019 | Energetik BGU Minsk | -- |
26.02.2015 - 31.12.2017 | Shakhtar Karagandy | -- |