Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Western Sydney Wanderers FC takımında orta saha mevkinde forma giyen Jordon Mutch, 02.12.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 184 cm boyunda ve 81 kilo olan Jordon Mutch, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 13 maça çıkan Jordon Mutch, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Jordon Mutch, bu sezon 1 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2021 | Adelaide United FK 2:2 Western Sydney Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
30.05.2021 | Western Sydney Wanderers FC 2:0 Brisbane Roar FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.05.2021 | Western Sydney Wanderers FC 1:2 Wellington Phoenix FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
23.05.2021 | Sydney FC 1:0 Western Sydney Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.05.2021 | Western Sydney Wanderers FC 5:0 Western United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
01.05.2021 | Western Sydney Wanderers FC 3:2 Sydney FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
23.04.2021 | Melbourne Victory FC 5:4 Western Sydney Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.03.2021 | Melbourne City FC 4:1 Western Sydney Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
19.03.2021 | Western Sydney Wanderers FC 3:0 Perth Glory | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.03.2021 | Western Sydney Wanderers FC 4:3 Wellington Phoenix FC | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
07.03.2021 | Western United FC 0:1 Western Sydney Wanderers FC | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
02.03.2021 | Western Sydney Wanderers FC 0:2 Melbourne City FC | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
21.02.2021 | Wellington Phoenix FC 2:2 Western Sydney Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
23.07.2021 - Şimdi | Macarthur FC | -- |
05.01.2021 - Şimdi | Western Sydney Wanderers FC | -- |
05.01.2021 - 22.07.2021 | Western Sydney Wanderers FC | -- |
23.02.2020 - 21.09.2020 | Aalesunds FK | -- |
11.02.2019 - Şimdi | Gyeongnam FC | -- |
11.02.2019 - 06.07.2019 | Gyeongnam FC | -- |
02.03.2018 - 30.12.2018 | Vancouver Whitecaps FC | -- |
31.01.2017 - 31.05.2017 | Reading | -- |
29.01.2015 - 04.01.2019 | Crystal Palace FC | -- |
05.08.2014 - 28.01.2015 | Queens Park Rangers | -- |
01.07.2012 - 04.08.2014 | Cardiff City | -- |
01.08.2010 - 05.01.2011 | Watford | -- |
01.01.2010 - 08.05.2010 | Doncaster Rovers | -- |
30.11.2009 - 31.12.2009 | Hereford FC | -- |
01.07.2009 - 30.06.2012 | Birmingham City | -- |